據(jù)中共江蘇省惠隆資產(chǎn)管理有限公司紀委、鹽城市紀委監(jiān)委消息:江蘇省化建貿(mào)易有限公司原董事長、總經(jīng)理李義海涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中共江蘇省惠隆資產(chǎn)管理有限公司紀委紀律審查和鹽城市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
李義海簡歷
李義海(曾用名:李懌海),男,漢族,1965年2月出生,江蘇南京人,大學學歷。1985年7月參加工作,1990年12月加入中國共產(chǎn)黨。
1985年7月至1992年6月,任江蘇省物資局機關科員;
1992年6月至1994年6月,任江蘇省物資局副科長;
1994年6月至1995年7月,任江蘇省物資集團化工醫(yī)藥保健品總公司副總經(jīng)理;
1995年7月至1995年12月,任江蘇省物資集團化工醫(yī)藥保健品總公司副總經(jīng)理、江蘇省民用爆破器材專營公司副總經(jīng)理;
1995年12月至1997年4月,任江蘇省物資集團化工醫(yī)藥保健品總公司副總經(jīng)理、江蘇省民用爆破器材專營公司副總經(jīng)理、江蘇省物資局機關科長;
1997年4月至2000年3月,任江蘇省民用爆破器材專營公司副總經(jīng)理、江蘇省物資集團化工建材有限公司副總經(jīng)理;
2000年3月至2000年4月,任江蘇省物資集團化工建材有限公司總經(jīng)理;
2000年4月至2000年9月,任江蘇省物資集團化工建材有限公司總經(jīng)理、黨支部書記;
2000年9月至2001年11月,任江蘇省物資集團化工建材有限公司總經(jīng)理、黨支部書記、執(zhí)行董事;
2001年11月至2002年5月,任江蘇省物資集團化工建材有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事;
2002年5月至2003年12月,任江蘇省化建貿(mào)易有限公司(2002年5月由“江蘇省物資集團化工建材有限公司”更名)總經(jīng)理、執(zhí)行董事;
2003年12月至2010年6月,任江蘇省化建貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理;
2010年6月至2019年4月,任江蘇省化建貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理、黨支部書記;
2019年4月被免去江蘇省化建貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理職務。
Copyright C 2002-2023 All Rights Reserved 版權所有 江蘇省衛(wèi)生健康委員會人才服務中心(江蘇省醫(yī)學考試中心)
Copyright C 2002-2023 jswsrc.com.cn All Rights Reserved. 人才服務許可證:蘇人中介第(2007)002號 蘇ICP備18069929號-1
聯(lián)系技術支持 QQ2437502008